Mr. E.J.A. graaf van Bylandt
Medestander van Thorbecke die een veelzijdige staatkundige loopbaan doorliep. Werd door de liberale voorman in 1850 tot Commissaris van de Koning in Zuid-Holland benoemd en trad af toen in 1853 een einde kwam aan het liberale bewind. Werd toen Statenlid en later staatsraad. Tijdens Thorbecke's derde ministerschap in 1871 benoemd tot Commissaris in Overijssel. Werd vier jaar later Eerste Kamerlid en vervolgens Eerste Kamervoorzitter. Telg uit een voornaam adellijk geslacht. Zijn vader was eveneens Eerste Kamerlid; zijn zoon Tweede Kamerlid.
Liberalen
functie(s) in de periode 1848-1874: lid Eerste Kamer, voorzitter Eerste Kamer, lid Raad van State, Provinciaal Gouverneur, Commissaris van de Koning(in)
Inhoudsopgave van deze pagina:
Eugène Jean Alexander
geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 1 juli 1807
overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 21 februari 1876stroming(en)
liberaal (Thorbeckiaan)
-
-Gouverneur van Zuid-Holland, van 7 juni 1848 tot 1 augustus 1850 (benoemd bij K.B. van 3 juni 1848)
-
-Commissaris des Konings in Zuid-Holland, van 1 augustus 1850 tot 1 juli 1853
-
-lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, van 1 november 1853 tot 1 juli 1862 (voor het kiesdistrict 's-Gravenhage)
-
-lid Raad van State, van 1 juli 1862 tot 1 augustus 1864 (benoemd bij K.B. van 27 juni 1862)
-
-Commissaris des Konings in Overijssel, van 1 augustus 1864 tot 1 augustus 1868 (benoemd bij K.B. van 31 juli 1864)
-
-lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 21 september 1868 tot 20 september 1874 (voor Zuid-Holland)
-
-voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 19 augustus 1871 tot 19 september 1874 (benoemd bij K.B. van 19 augustus 1871)
U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.
-
-lid College van Curatoren Hogeschool te Leiden, van 24 januari 1871 tot 21 februari 1876
-
-ouderling Waalse Kerk te 's-Gravenhage
afgeleide functies, presidia etc. (2/4)
-
-voorzitter Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 19 september 1871 tot 19 september 1874
-
-voorzitter Commissie voor Huishoudelijke aangelegenheden (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 19 september 1871 tot 19 september 1874
U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.
In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.
als parlementariër-
-Sprak in de Eerste Kamer onder meer over koloniale zaken, waterstaat, onderwijs, financiën en binnenlands bestuur
-
-Stemde in 1869 vóór het voorstel tot afschaffing van het dagbladzegel
-
-Stemde in 1870 vóór het voorstel tot afschaffing van de doodstraf
-
-Nam in 1853 ontslag als CdK na de val van het kabinet-Thorbecke en werd toen direct tot Statenlid gekozen. Hij volgde als zodanig Van der Heim van Duyvendak op, die hem was opgevolgd als Commissaris.
-
-Werd in 1864, toen Thorbecke wederom aan het bewind was, opnieuw benoemd tot CdK, ditmaal in Overijssel
uit de privésfeer
-
-Zijn tweede echtgenote was hofdame van koningin Anna Paulowna
verkiezingen
-
-Werd in 1859 bij Tweede Kamerverkiezingen in het district Rotterdam verslagen door G.H. Betz (lib.)
-
-Werd in 1868 bij de periodieke verkiezing van Eerste Kamerleden in Provinciale Staten van Zuid-Holland met 38 van de 75 stemmen gekozen
niet-aanvaarde politieke functies
-
-minister van Binnenlandse Zaken, juni 1956 (geweigerd)
Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel IV, 376
Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek
In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.
Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.
Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:
In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.
Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.
De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.